CASTELLVI MOLINA ALBA
Informe ejecutivo de CASTELLVI MOLINA ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLVI MOLINA ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA ELECTRICA D'ALBATARREC SL | Vicepresidente | 26/04/2024 | |
DISTRIBUIDORA ELECTRICA D'ALBATARREC SL | Consejero | 26/04/2024 | |
COMERCIALITZADORA ELECTRICA D'ALBATARREC SL | Vicepresidente | 29/08/2023 | |
COMERCIALITZADORA ELECTRICA D'ALBATARREC SL | Consejero | 29/08/2023 |
VINCULACIONES DE CASTELLVI MOLINA ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLVI MOLINA ALBA
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Escola Piñol Marc
- Gabarro Farragut Monica Maria
- Gimenez Bernabeu David
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castellvi Molina Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 224, S 8, H L 12771, I/A 10 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Gimenez Bernabeu David
- Leon Ribas Rosario
- Niubo De Castro Joan Marcel
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 224, S 8, H L 12771, I/A 10 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-25
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Escola Piñol Marc
- Gabarro Farragut Monica Maria
- Gimenez Bernabeu David
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castellvi Molina Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 42, S 8, H L 29822, I/A 6 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-25
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Gimenez Bernabeu David
- Leon Ribas Rosario
- Niubo De Castro Joan Marcel
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 42, S 8, H L 29822, I/A 6 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-25
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Gimenez Bernabeu David
- Leon Ribas Rosario
- Niubo De Castro Joan Marcel
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 42, S 8, H L 29822, I/A 5 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-25
Consejero
- Castellvi Molina Alba
- Gimenez Bernabeu David
- Leon Ribas Rosario
- Niubo De Castro Joan Marcel
- Sanuy Lopez Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 224, S 8, H L 12771, I/A 9 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-25
Información de CASTELLVI MOLINA ALBA
Mostramos los datos de CASTELLVI MOLINA ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLVI MOLINA ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos