CASTELLVI CASAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de CASTELLVI CASAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTELLVI CASAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOUND ART SL | Administrador Unico | 25/04/2017 |
VINCULACIONES DE CASTELLVI CASAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLVI CASAS FRANCISCO
Empresa: INVERSIONES ZIMER SL
Administrador
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24231 , F 130, S 8, H B 66477, I/A 7 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: TODIER SL
Administrador
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20066 , F 163, S 8, H B 780, I/A 6 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-08
Empresa: ART STAR TEAM SL
Administrador Unico
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36480 , F 106, S 8, H M 655375, I/A 2 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: FOUND ART SL
Administrador Unico
- Castellvi Casas Francisco
- Muñozo Vicente Juan Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35907 , F 40, S 8, H M 645139, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: FOUND ART SL
Administrador Unico
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35907 , F 40, S 8, H M 645139, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: GRUP D'INVERSIONS 4753 SL
Liquidador
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 57, S 8, H B 233932, I/A 2 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Empresa: GRUP D'INVERSIONS 4753 SL
Administrador
- Castellvi Casas Francisco
Liquidador
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33677 , F 57, S 8, H B 233932, I/A 2 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Empresa: FOUND ART SL
Administrador
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21285 , F 64, S 8, H B 20050, I/A 3 N (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-08
Empresa: FOUND ART SL
Administrador Unico
- Castellvi Casas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21285 , F 64, S 8, H B 20050, I/A 4 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Información de CASTELLVI CASAS FRANCISCO
Mostramos los datos de CASTELLVI CASAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLVI CASAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos