CASTELLVI ABELLA CAROLINA
Informe ejecutivo de CASTELLVI ABELLA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLVI ABELLA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MAC SA | Administrador Unico | 03/10/2023 | |
MARIA JOSE ABELLA Y ASOCIADOS SLP | Apoderado Solidario | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE CASTELLVI ABELLA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLVI ABELLA CAROLINA
Empresa: GRUPO MAC SA
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25642 , F 54, S 8, H B 91739, I/A 15 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: GRUPO MAC SA
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25642 , F 54, S 8, H B 91739, I/A 15 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: GRUPO MAC SA
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25642 , F 54, S 8, H B 91739, I/A 14 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: GRUPO MAC SA
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25642 , F 54, S 8, H B 91739, I/A 14 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Empresa: ARANSE SL
Liquidador
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23123 , F 100, S 8, H B 47807, I/A 12 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Empresa: ARANSE SL
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Liquidador
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23123 , F 100, S 8, H B 47807, I/A 12 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-08
Empresa: MARIA JOSE ABELLA Y ASOCIADOS SLP
Apoderado Solidario
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32216 , F 38, S 8, H B 156504, I/A 8 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-08
Empresa: GRUPO MAC SA
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25642 , F 53, S 8, H B 91739, I/A 13 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
Empresa: ARANSE SL
Administrador Unico
- Castellvi Abella Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23123 , F 100, S 8, H B 47807, I/A 11 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08
Información de CASTELLVI ABELLA CAROLINA
Mostramos los datos de CASTELLVI ABELLA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLVI ABELLA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos