CASTELLS GIL ALFREDO
Informe ejecutivo de CASTELLS GIL ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLS GIL ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANADERIA CASASECA 2010 SL | Consejero | 23/09/2024 | |
GANADERIA CASASECA 2010 SL | Consejero Delegado | 23/09/2024 | |
GANADERIA CASASECA 2010 SL | Presidente | 23/09/2024 | |
AGROVALLFARM SL | Consejero | 28/06/2024 | |
EMBUTIDOS RODRIGUEZ SL | Consejero | 30/11/2023 | |
AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA | Presidente | 10/09/2013 | |
AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA | Consejero Delegado | 10/09/2013 | |
AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA | Consejero | 10/09/2013 | |
MEVET SA | Consejero | 30/08/2013 |
VINCULACIONES DE CASTELLS GIL ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLS GIL ALFREDO
Empresa: GANADERIA CASASECA 2010 SL
Consejero Delegado
- Castells Gil Alfredo
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- Morera Serentill Albert
- Pedros Riasol Josep
Presidente
- Castells Gil Alfredo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 13225, I/A 12 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-37
Empresa: AGROVALLFARM SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- Morera Serentill Albert
- Pedros Riasol Jose
- Rodie Domingo Josep Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617753, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: EMBUTIDOS RODRIGUEZ SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- De La Torre Calvillo Ramon
- Morera Serentill Albert
- Pedros Riasol Josep
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 106, S 8, H LE 3147, I/A 41 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-24
Empresa: INVERSIONES CARNICAS DE LA VEGA SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- De La Torre Calvillo Ramon
- Morera Serentill Albert
- Pedros Riasol Josep
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 181, S 8, H LE 16581, I/A 34 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-24
Empresa: INVERSIONES CARNICAS DE LA VEGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- De La Torre Calvillo Ramon
- Morera Serentill Albert
- Pedros Riasol Josep
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 180, S 8, H LE 16581, I/A 31 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-24
Empresa: MEVET SA
Consejero
- Burgues Rius Maria Pilar
- Castells Gil Alfredo
- Pedros Riasol Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 103, S 8, H L 2400, I/A 47 (06/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-25
Empresa: AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA
Consejero Delegado
- Castells Gil Alfredo
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- Gil Burgos Enrique
- Pedros Riasol Josep
Presidente
- Castells Gil Alfredo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 100, S 8, H VA 14159, I/A 20 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-47
Empresa: AGROPECUARIA DEL CENTRO AGROCESA SA
Consejero Delegado
- Castells Gil Alfredo
Consejero
- Castells Gil Alfredo
- Gil Burgos Enrique
- Pedros Riasol Josep
Presidente
- Castells Gil Alfredo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1027 , F 97, S 8, H VA 14159, I/A 14 (10/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-177-47
Empresa: MEVET SA
Consejero
- Burgues Rius Maria Pilar
- Castells Gil Alfredo
- Pedros Riasol Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 156 , F 143, S 8, H L 2400, I/A 41 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-25
Información de CASTELLS GIL ALFREDO
Mostramos los datos de CASTELLS GIL ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLS GIL ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos