CASTELLS FARRE JESUS
Informe ejecutivo de CASTELLS FARRE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLS FARRE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTAFISA SERVEIS ADMINISTRATIUS SL | Administrador Unico | 28/08/2018 | |
CONTAFISA SERVEIS ADMINISTRATIUS GRUP SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | |
CONTAFISA SERVEIS ADMINISTRATIUS I D'ASSEGURANCES SL | Administrador Unico | 01/03/2016 | |
CAPDEVILA-GIRO SL | Administrador Unico | 05/08/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLS FARRE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLS FARRE JESUS
Empresa: CONTAFISA SERVEIS ADMINISTRATIUS SL
Administrador Unico
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 209, S 8, H L 2421, I/A 8 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-25
Empresa: CONTAFISA SERVEIS ADMINISTRATIUS SL
Administrador Solidario
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 209, S 8, H L 2421, I/A 8 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-25
Administrador Unico
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 17, S 8, H L 10538, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Administrador Solidario
- Castells Farre Jesus
- Castells Farre Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 17, S 8, H L 10538, I/A 3 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Administrador Unico
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 174, S 8, H L 6693, I/A 5 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Administrador Solidario
- Castells Farre Jesus
- Castells Farre Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 174, S 8, H L 6693, I/A 5 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-25
Empresa: BARO BARNAMOBI SL
Apoderado
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919 , F 194, S 8, H L 17895, I/A 4 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-25
Empresa: CAPDEVILA-GIRO SL
Administrador Unico
- Castells Farre Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 96, S 8, H L 15901, I/A 4 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Información de CASTELLS FARRE JESUS
Mostramos los datos de CASTELLS FARRE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLS FARRE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos