CASTELLS CORTES MIQUEL
Informe ejecutivo de CASTELLS CORTES MIQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLS CORTES MIQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRONCO DEL BOSQUE SL | Apoderado Solidario | 09/11/2022 | |
TRONCO DEL BOSQUE SL | Vicepresidente | 05/11/2020 | |
TRONCO DEL BOSQUE SL | Consejero | 05/11/2020 | |
ENJOY THE REST SL | Administrador Solidario | 14/08/2015 |
VINCULACIONES DE CASTELLS CORTES MIQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLS CORTES MIQUEL
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Apoderado Solidario
- Barguño Jane Jose Maria
- Castells Cortes Miquel
- Miralles Berra Cinthia Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44077 , F 184, S 8, H B 402780, I/A 11 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Apoderado Solidario
- Barguño Jane Jose Maria
- Castells Cortes Miquel
- Miralles Berra Cinthia Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44077 , F 184, S 8, H B 402780, I/A 11 (09/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Apoderado Solidario
- Barguño Jane Jose Maria
- Castells Cortes Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42176 , F 81, S 8, H B 402780, I/A 5 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-08
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Castells Cortes Miquel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42176 , F 80, S 8, H B 402780, I/A 4 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Administrador Solidario
- Arenas Fradera Alejandro
- Castells Cortes Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42176 , F 80, S 8, H B 402780, I/A 4 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: MOSQUITA MUERTA SL
Liquidador
- Castells Cortes Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39733 , F 53, S 8, H B 352893, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: MOSQUITA MUERTA SL
Administrador
- Castells Cortes Miquel
Liquidador
- Castells Cortes Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39733 , F 53, S 8, H B 352893, I/A 4 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Empresa: TRONCO DEL BOSQUE SL
Administrador Solidario
- Arenas Fradera Alejandro
- Castells Cortes Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42176 , F 79, S 8, H B 402780, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: ENJOY THE REST SL
Administrador Solidario
- Castells Cortes Miquel
- Polo Santamaria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 141, S 8, H SS 37573, I/A 1 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-20
Información de CASTELLS CORTES MIQUEL
Mostramos los datos de CASTELLS CORTES MIQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLS CORTES MIQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos