CASTELLS BELLAVISTA JOAN
Informe ejecutivo de CASTELLS BELLAVISTA JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLS BELLAVISTA JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE ITALIAN CENTRAL KITCHEN SL | Administrador Solidario | 22/11/2022 | |
KAIVI PARTNERS SL | Administrador Solidario | 11/10/2022 | |
BRONZO GASTRONOMIC SL | Administrador Solidario | 19/01/2022 | |
BRONZO GASTRONOMIC SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/11/2016 |
VINCULACIONES DE CASTELLS BELLAVISTA JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLS BELLAVISTA JOAN
Empresa: THE ITALIAN CENTRAL KITCHEN SL
Administrador Solidario
- Castells Bellavista Joan
- Villa Sabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48535 , F 158, S 8, H B 587323, I/A 1 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-08
Empresa: KAIVI PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Castells Bellavista Joan
- Villa Sabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48483 , F 155, S 8, H B 585473, I/A 1 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-08
Empresa: BRONZO GASTRONOMIC SL
Administrador Solidario
- Castells Bellavista Joan
- Villa Sabe Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 10, S 8, H B 493737, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: BRONZO GASTRONOMIC SL
Consejero Delegado
- Castells Bellavista Joan
- Lopez Mateos Joan
- Villa Sabe Marc
Consejero
- Castells Bellavista Joan
- Lopez Mateos Joan
- Villa Sabe Marc
Presidente
Secretario
- Castells Bellavista Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 10, S 8, H B 493737, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: BRONZO GASTRONOMIC SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Castells Bellavista Joan
- Lopez Mateos Joan
- Villa Sabe Marc
Consejero
- Castells Bellavista Joan
- Lopez Mateos Joan
- Villa Sabe Marc
Presidente
Secretario
- Castells Bellavista Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 8, S 8, H B 493737, I/A 1 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Información de CASTELLS BELLAVISTA JOAN
Mostramos los datos de CASTELLS BELLAVISTA JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLS BELLAVISTA JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos