CASTELLS BATLLO DANIEL
Informe ejecutivo de CASTELLS BATLLO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE CASTELLS BATLLO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTOCOL PATRIMONIAL SL | Apoderado | 10/06/2009 | |
ERGE OCCIDENTE SL | Consejero | 24/04/2009 | |
PROTOCOL PATRIMONIAL SL | Apoderado | 24/03/2009 | |
ERGE LEVANTE SL | Presidente | 18/02/2009 | |
ERGE LEVANTE SL | Consejero Delegado | 18/02/2009 | |
ERGE LEVANTE SL | Consejero | 18/02/2009 | |
ERGE ARAGON SL | Presidente | 04/02/2009 | |
ERGE ARAGON SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/02/2009 | |
ERGE ARAGON SL | Consejero | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLS BATLLO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLS BATLLO DANIEL
Empresa: HIDROELECTRICA DE LA ISABELA SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42088 , F 5, S 8, H B 145972, I/A 21 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43122 , F 184, S 8, H B 115775, I/A 42 (16/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: HIDROELECTRICA EL BARCO SL
Administrador
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33271 , F 31, S 8, H B 224168, I/A 9 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-08
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 202, S 8, H B 105504, I/A 13 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: HIDROELECTRICA DE ALCOLEA SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 18, S 8, H B 212286, I/A 19 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-08
Empresa: ENERGY RESOURCES SA
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37864 , F 112, S 8, H B 81265, I/A 41 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: HIDROELECTRICA DEL ARENAL SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35437 , F 98, S 8, H B 267718, I/A 9 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: HABITAT RESOURCES SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38490 , F 110, S 8, H B 328349, I/A 11 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-08
Empresa: PROTOCOL PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30218 , F 165, S 8, H B 22089, I/A 19 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: INGENIERIA CB SL
Administrador Unico
- Castells Batllo Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33922 , F 224, S 8, H B 235853, I/A 10 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLS BATLLO DANIEL
Mostramos los datos de CASTELLS BATLLO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLS BATLLO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos