CASTELLO TURELL SERGIO
Informe ejecutivo de CASTELLO TURELL SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLO TURELL SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALANA CAPITAL SL | Administrador Unico | 07/08/2023 | |
CRAFT INTERIOR SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 | |
LANTANA PREMIUM SL | Administrador Unico | 11/12/2018 | |
LANTANA PREMIUM BAQUEIRA SL | Administrador Unico | 04/07/2018 | |
BONAIGUA CAPITAL SL | Presidente | 12/04/2018 | |
BONAIGUA CAPITAL SL | Consejero | 12/04/2018 | |
BONAIGUA CAPITAL SL | Consejero Delegado | 12/04/2018 | |
KUMAI 2018 SL | Administrador Unico | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE CASTELLO TURELL SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO TURELL SERGIO
Empresa: EXPEDITO DEBSKI SL
Administrador Unico
- Castello Turell Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48733 , F 34, S 8, H B 594244, I/A 2 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: CRAFT INTERIOR SL
Administrador Solidario
- Castello Turell Sergio
- Machado Ferrari Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48268 , F 158, S 8, H B 578118, I/A 1 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Empresa: LANTANA PREMIUM SL
Administrador Unico
- Castello Turell Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46661 , F 84, S 8, H B 526955, I/A 1 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-08
Empresa: LANTANA PREMIUM BAQUEIRA SL
Administrador Unico
- Castello Turell Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 39, S 8, H L 31096, I/A 1 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-25
Empresa: BONAIGUA CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Castello Turell Sergio
Consejero
- Castello Turell Sergio
- De Abadal Gamiz Francisco De Borja
- Figarola Irigoyen Javier
Presidente
- Castello Turell Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46358 , F 120, S 8, H B 517533, I/A 1 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: KUMAI 2018 SL
Administrador Unico
- Castello Turell Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46323 , F 168, S 8, H B 516481, I/A 1 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Información de CASTELLO TURELL SERGIO
Mostramos los datos de CASTELLO TURELL SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO TURELL SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos