CASTELLO ROMERO JORDI
Informe ejecutivo de CASTELLO ROMERO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE CASTELLO ROMERO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO ROMERO JORDI
Empresa: CAPTALIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castello Romero Jordi
- Kahlin Erik Oscar
- Linares Plaza Enrique
Presidente
Secretario
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 61, S 8, H M 428895, I/A 15 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28
Empresa: CAPTALIS SL
Consejero
- Castello Romero Jordi
- Kahlin Erik Oscar
Secretario
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23888 , F 174, S 8, H M 428895, I/A 9 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: JCN INTERTIVE SL
Administrador Unico
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37835 , F 143, S 8, H B 314591, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Empresa: TRUE POSITION SL
Administrador Unico
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39212 , F 57, S 8, H B 341755, I/A 4 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Administrador Unico
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 2, S 8, H B 427755, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-08
Administrador Unico
- Castello Romero Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 1, S 8, H B 427755, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-08
Empresa: HOTELS WITH SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castello Romero Jordi
- Grau Molto Carles
- Manils Davi Antonio
- Manils Davi Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42626 , F 76, S 8, H B 410641, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Información de CASTELLO ROMERO JORDI
Mostramos los datos de CASTELLO ROMERO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO ROMERO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos