CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFINKIA SOLUCIONES DIGITALES SL | Fundador | 19/10/2023 | |
EVENTOS INTERNACIONALES JOAL MUSIC SL | Administrador Solidario | 04/05/2018 |
VINCULACIONES DE CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
Empresa: AFINKIA SOLUCIONES DIGITALES SL
Consejero
- Castello Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11455, L 8733, F 215, S 8, H V 213774, I/A 5 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-46
Empresa: AFINKIA SOLUCIONES DIGITALES SL
Consejero
- Abellan Huerta Jose
- BLAZER TECHNOLOGIES SL
- Castello Rodriguez Alejandro
- Castello Rodriguez Jaime
- Montesinos Lajara Miguel
Fundador
- Abellan Huerta Jose
- BLAZER TECHNOLOGIES SL
- Castello Rodriguez Alejandro
- Castello Rodriguez Jaime
- Montesinos Lajara Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11455, L 8733, F 211, S 8, H V 213774, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-46
Administrador Unico
- Castello Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10130, L 7412, F 196, S 8, H V 171043, I/A 3 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-46
Socio Único
- Castello Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10130, L 7412, F 196, S 8, H V 171043, I/A 3 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-46
Administrador Solidario
- Castello Rodriguez Alejandro
- Martinez Hernandez Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10494, L 7775, F 34, S 8, H V 181775, I/A 1 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-46
Administrador Unico
- Castello Rodriguez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10130, L 7412, F 195, S 8, H V 171043, I/A 1 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-46
Información de CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO RODRIGUEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos