CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUADERNO DE INVIERNO SL | Administrador Solidario | 11/03/2021 | |
CRUCERO DE VERANO SL | Socio Unico | 24/02/2020 | |
CRUCERO DE VERANO SL | Administrador Unico | 24/02/2020 | |
TIBESOCA SL | Apoderado | 12/06/2019 | |
EMPRENDIMIENTOS HOSTELEROS VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 03/02/2015 | |
CUADERNO DE INVIERNO SL | Apoderado | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
Empresa: CUADERNO DE INVIERNO SL
Administrador Solidario
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9459, L 6741, F 197, S 8, H V 148156, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-46
Empresa: ROOMS AND HOST SERVICES SL
Administrador Solidario
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8840, L 6126, F 35, S 8, H V 127365, I/A 8 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-46
Empresa: CRUCERO DE VERANO SL
Administrador Unico
- Castello Quinza Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795, L 8074, F 45, S 8, H V 191831, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-46
Empresa: CRUCERO DE VERANO SL
Socio Único
- Castello Quinza Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10795, L 8074, F 45, S 8, H V 191831, I/A 1 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-46
Empresa: TIBESOCA SL
Apoderado
- Castello Quinza Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8383, L 5673, F 118, S 8, H V 111488, I/A 10 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-46
Empresa: ROOMS AND HOST SERVICES SL
Administrador Solidario
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8840, L 6126, F 35, S 8, H V 127365, I/A 6 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
Empresa: ROOMS AND HOST SERVICES SL
Consejero Delegado Solidario
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Consejero
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Presidente
- Castello Quinza Jose Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8840, L 6126, F 35, S 8, H V 127365, I/A 6 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
Empresa: CASOBETI SRL
Consejero Delegado Mancomunado
- Belli Fabio
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Consejero
- Belli Fabio
- Castello Quinza Jose Vicente
- Solofria Massimo
- Tiscornia Luro Exequiel
Presidente
Secretario
- Castello Quinza Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9071, L 6355, F 184, S 8, H V 135131, I/A 3 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Empresa: TIBE-NOVAE SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9145, L 6429, F 11, S 8, H V 137617, I/A 5 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-46
Empresa: TIBE-NOVAE SL
Consejero
- Castello Quinza Jose Vicente
- Villalonga Ventura Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9145, L 6429, F 10, S 8, H V 137617, I/A 4 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-46
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE
Mostramos los datos de CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO QUINZA JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos