CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
Informe ejecutivo de CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOLCHADOS RALUESA SL | Liquidador | 12/01/2024 | |
DESARROLLOS SNAD SL | Administrador Unico | 18/10/2010 |
VINCULACIONES DE CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
Empresa: ACOLCHADOS RALUESA SL
Liquidador
- Castello Brotons Santiago Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 80, S 8, H A 50139, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: ACOLCHADOS RALUESA SL
Administrador Unico
- Castello Brotons Santiago Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 80, S 8, H A 50139, I/A 4 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: EN CHINA EMPEZO TODO SL
Liquidador Solidario
- Benitez Miralles Miguel Angel
- Castello Brotons Santiago Adolfo
- Torregrosa Valor Raul Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 150, S 8, H A 169772, I/A 2 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-03
Empresa: EN CHINA EMPEZO TODO SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Miralles Miguel Angel
- Castello Brotons Santiago Adolfo
- Torregrosa Valor Raul Francisco
Liquidador Solidario
- Benitez Miralles Miguel Angel
- Castello Brotons Santiago Adolfo
- Torregrosa Valor Raul Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 150, S 8, H A 169772, I/A 2 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-03
Empresa: EN CHINA EMPEZO TODO SL
Administrador Mancomunado
- Benitez Miralles Miguel Angel
- Castello Brotons Santiago Adolfo
- Torregrosa Valor Raul Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4294 , F 149, S 8, H A 169772, I/A 1 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-03
Empresa: ACOLCHADOS RALUESA SL
Administrador Unico
- Castello Brotons Santiago Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2165 , F 80, S 8, H A 50139, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-03
Empresa: DESARROLLOS SNAD SL
Administrador Unico
- Castello Brotons Santiago Adolfo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3481 , F 215, S 8, H A 122945, I/A 1 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-208-03
Información de CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO
Mostramos los datos de CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO BROTONS SANTIAGO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos