CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
Informe ejecutivo de CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENSOPRES SL | Socio Unico | 25/05/2023 | |
TENSOPRES SL | Administrador Unico | 25/05/2023 | |
DESARROLLOS DE CALMA SL | Administrador Unico | 10/09/2021 | |
PROMOCIONES CASPROHER SL | Administrador Unico | 10/01/2011 | |
C C C ALZIRA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
Empresa: TENSOPRES SL
Administrador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594, L 7875, F 39, S 8, H V 185223, I/A 2 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: TENSOPRES SL
Nuevo Socio Único
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594, L 7875, F 39, S 8, H V 185223, I/A 2 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-46
Empresa: FARMA EXPERIENCE SL
Apoderado
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 120, S 8, H V 176399, I/A 5 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-46
Empresa: DESARROLLOS DE CALMA SL
Administrador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10632, L 7913, F 42, S 8, H V 186386, I/A 3 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: FARMA EXPERIENCE SL
Apoderado
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 119, S 8, H V 176399, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-46
Empresa: DESARROLLOS URBANOS 20 A SL
Liquidador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 9, S 8, H V 113098, I/A 4 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-46
Empresa: FARMA EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 119, S 8, H V 176399, I/A 2 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-46
Empresa: DESARROLLOS URBANOS 20 A SL
Liquidador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 9, S 8, H V 113098, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: DESARROLLOS URBANOS 20 A SL
Administrador Mancomunado
- Andres Clari Pascual
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8429, L 5719, F 9, S 8, H V 113098, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-46
Empresa: FARMA EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Castello Alepuz Jose Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 119, S 8, H V 176399, I/A 1 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-46
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR
Mostramos los datos de CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLO ALEPUZ JOSE SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos