CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
Informe ejecutivo de CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASOCIACION NUCLEAR ASCO VANDELLOS II AIE | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2019 | |
NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II FP | Miem.Com.Ctr | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
Empresa: NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 166, S 8, H M 202353, I/A 19 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12647 , F 14, S 8, H M 202353, I/A 17 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellnou Brull Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 223, S 8, H T 21078, I/A 101 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-43
Empresa: NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12647 , F 13, S 8, H M 202353, I/A 14 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II FP
Miem.Com.Ctr
- Bertran Grau Albert
- Castellnou Brull Santiago
- Domingo Longhi Antonio
- Escoda Escoda Josep
- Evangelista Alarcon Cecilio
- Figuerola Sequi Francisco
- Fondevilla Vall Manuel
- Gacen Freixas Fernando
- Gari Raya Felipe
- Gomez Benitez Manuel
- Luengo Camacho Fernando
- Pagan Rovira Jorge
- Palacios Lopez Mariano
- Palazuelos Rodriguez Jose Luis
- Saez Perez Juan
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Vices.Com.Ct
Vpr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12647 , F 12, S 8, H M 202353, I/A 13 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de CASTELLNOU BRULL SANTIAGO
Mostramos los datos de CASTELLNOU BRULL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLNOU BRULL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos