CASTELLE JEAN CLAUDE
Informe ejecutivo de CASTELLE JEAN CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLE JEAN CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KWS SEMILLAS CANARIAS SL | Administrador Unico | 02/09/2022 |
VINCULACIONES DE CASTELLE JEAN CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLE JEAN CLAUDE
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Administrador Unico
- Castelle Jean Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 167, S 8, H GC 55921, I/A 8 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-35
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castelle Jean Claude
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 167, S 8, H GC 55921, I/A 8 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-35
Empresa: KWS SEMILLAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelle Jean Claude
- Gomes Ribeiro Carlos Alexandre
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 96, S 8, H VA 22015, I/A 31 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-47
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Castelle Jean Claude
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 167, S 8, H GC 55921, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-35
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Castelle Jean Claude
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 167, S 8, H GC 55921, I/A 5 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-35
Empresa: KWS SEMILLAS CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Castelle Jean Claude
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2224 , F 51, S 8, H GC 55921, I/A 1 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-35
Empresa: KWS SEMILLAS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelle Jean Claude
- Gomes Ribeiro Carlos Alexandre
- Quintero Prieto Puga Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 95, S 8, H VA 22015, I/A 26 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-47
Información de CASTELLE JEAN CLAUDE
Mostramos los datos de CASTELLE JEAN CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLE JEAN CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos