CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
Informe ejecutivo de CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOOS GLOBAL MACHINE SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 11/12/2018 | |
SOOS LIFTING MACHINERY SL | Administrador Solidario | 24/10/2017 | |
SOOS GLOBAL MACHINE SL | Administrador Solidario | 21/12/2011 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
Empresa: SOOS GLOBAL MACHINE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Calvo Cordal Jose Antonio
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 136, S 8, H C 55155, I/A 2 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-15
Empresa: SOOS GLOBAL MACHINE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 136, S 8, H C 55155, I/A 2 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-15
Empresa: HOCKEY SOBRE CUATRO RUEDAS SL
Liquidador
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 91, S 8, H C 50813, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-15
Empresa: HOCKEY SOBRE CUATRO RUEDAS SL
Administrador Unico
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Liquidador
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 91, S 8, H C 50813, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-15
Empresa: SOOS LIFTING MACHINERY SL
Administrador Solidario
- Calvo Cordal Jose Antonio
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4214, L 4214, F 165, S 8, H PO 62635, I/A 1 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-36
Empresa: SOOS GLOBAL MACHINE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 135, S 8, H C 55155, I/A 1 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-15
Empresa: HOCKEY SOBRE CUATRO RUEDAS SL
Administrador Unico
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 91, S 8, H C 50813, I/A 3 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-15
Empresa: SOOS GLOBAL MACHINE SL
Administrador Solidario
- Castellanos Jimenez Oscar Jacobo
- Viñuela Paz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3436 , F 56, S 8, H C 48191, I/A 1 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-15
Información de CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO
Mostramos los datos de CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS JIMENEZ OSCAR JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos