CASTELLANOS GOMEZ JOSE
Informe ejecutivo de CASTELLANOS GOMEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLANOS GOMEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRYA DESING SL | Apoderado | 30/11/2022 | |
ATRIOS FURNITURES SL | Apoderado | 09/11/2015 | |
AGRICOLA CAMPO DE CALATRAVA SL | Administrador Unico | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS GOMEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS GOMEZ JOSE
Empresa: VIRYA DESING SL
Apoderado
- Castellanos Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 159, S 8, H CR 33004, I/A 3 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-13
Empresa: ATRIOS FURNITURES SL
Apoderado
- Castellanos Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 569 , F 76, S 8, H CR 22747, I/A 3 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-13
Administrador Mancomunado
- Castellanos Gomez Jose
- Castellanos Quintana Jose Alfonso
- Castellanos Quintana Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24560 , F 20, S 8, H M 441976, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: AGRICOLA CAMPO DE CALATRAVA SL
Administrador Unico
- Castellanos Gomez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 506 , F 216, S 8, H CR 20002, I/A 1 (25/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-195-13
Información de CASTELLANOS GOMEZ JOSE
Mostramos los datos de CASTELLANOS GOMEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS GOMEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos