CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PANADERIA PRESTIGE SL | Administrador Solidario | 12/04/2024 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
Empresa: PANADERIA PRESTIGE SL
Administrador Solidario
- Castellanos Gomez Eduardo
- Guimerans Vazquez Laura Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 21, S 8, H M 708450, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: PANADERIA PRESTIGE SL
Administrador Mancomunado
- Castellanos Gomez Eduardo
- Llanos Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 21, S 8, H M 708450, I/A 3 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: HORNO DE PAN RUSTICO SL
Administrador Unico
- Castellanos Gomez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42745 , F 152, S 8, H M 755919, I/A 2 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-28
Empresa: ISABELLA RETAMAS 61 SL
Administrador Solidario
- Castellanos Gomez Eduardo
- Llanos Lopez Maria Luisa
- Moreno Zambrano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41811 , F 42, S 8, H M 740594, I/A 3 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-28
Empresa: HORNO DE PAN RUSTICO SL
Administrador Unico
- Castellanos Gomez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42745 , F 151, S 8, H M 755919, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: HORNO DE PAN RUSTICO SL
Socio Único
- Castellanos Gomez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42745 , F 151, S 8, H M 755919, I/A 1 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Empresa: ISABELLA RETAMAS 61 SL
Administrador Solidario
- Castellanos Gomez Eduardo
- Llanos Lopez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41811 , F 41, S 8, H M 740594, I/A 2 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Empresa: PANADERIA PRESTIGE SL
Administrador Mancomunado
- Castellanos Gomez Eduardo
- Moreno Guzman Hecdorys Eddyanleth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39887 , F 20, S 8, H M 708450, I/A 1 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Información de CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO
Mostramos los datos de CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS GOMEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos