CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
Informe ejecutivo de CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAMBUCHO GOURMET 2020 SL | Socio Unico | 22/06/2020 | |
TAMBUCHO GOURMET 2020 SL | Administrador Unico | 22/06/2020 | |
MDC INTERIORISMO Y DESARROLLOS SA | Administrador Unico | 17/08/2017 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
Empresa: MDC INTERIORISMO Y DESARROLLOS SA
Administrador Unico
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21620 , F 182, S 8, H M 384762, I/A 5 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Empresa: TAMBUCHO GOURMET 2020 SL
Administrador Unico
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40618 , F 89, S 8, H M 720778, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: TAMBUCHO GOURMET 2020 SL
Socio Único
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40618 , F 89, S 8, H M 720778, I/A 1 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: MADERAS DEL CAUCASO SA
Administrador Unico
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 14, S 8, H TO 31672, I/A 5 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-45
Empresa: MADERAS DEL CAUCASO SA
Administrador Solidario
- Alonso Borras Miguel Angel
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 14, S 8, H TO 31672, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-45
Empresa: MADERAS DEL CAUCASO SA
Administrador Solidario
- Alonso Borras Miguel Angel
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 14, S 8, H TO 31672, I/A 3 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-45
Empresa: MADERAS DEL CAUCASO SA
Administrador Solidario
- Alonso Borras Miguel Angel
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 12, S 8, H TO 31672, I/A 2 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-45
Empresa: MADERAS DEL CAUCASO SA
Consejero Delegado Solidario
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
- Cortes San Antonio Julian Carlos
- Santamaria Muñoz Jose Luis
Consejero
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
- Cortes San Antonio Julian Carlos
- Santamaria Muñoz Jose Luis
Presidente
Secretario
- Castellanos Cuadrillero Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 12, S 8, H TO 31672, I/A 2 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-45
Información de CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN
Mostramos los datos de CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS CUADRILLERO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos