CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
Informe ejecutivo de CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERENITY VALLEY SL | Administrador Unico | 07/10/2014 |
VINCULACIONES DE CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
Apoderado
- Castellanos Cañadas Francisco
- Ducci Cornu Martin Antonio
- Martin Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 198, S 8, H M 507997, I/A 5 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-28
Empresa: SERENITY VALLEY SL
Administrador Unico
- Castellanos Cañadas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30546 , F 153, S 8, H M 549765, I/A 2 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: DURA EUROPE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pellitero Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 79, S 8, H M 122990, I/A 64 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: DURA EUROPE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pellitero Julio
- Gidwani Chand Bahar
- Santhanam Raghunath
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 78, S 8, H M 122990, I/A 62 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: DURA EUROPE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pellitero Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 78, S 8, H M 122990, I/A 62 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: DURA EUROPE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pellitero Julio
- Gidwani Chand Bahar
- Santhanam Raghunath
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 76, S 8, H M 122990, I/A 61 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Empresa: DURA EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pelliteiro Julio
- Martin Sanchez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 76, S 8, H M 122990, I/A 61 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Apoderado
- Camino Mardones Nicolas
- Castellanos Cañadas Francisco
- Claro Montes Arturo
- Ducci Cornu Martin Antonio
- Martin Sanchez Maria Del Pilar
- Palamara Pandolfi Walter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28203 , F 195, S 8, H M 507997, I/A 4 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: GOMENSORO QUIMICA SA
Apoderado Mancomunado
- Birkett John Keith
- Castellanos Cañadas Francisco
- Garcia Pelliteiro Julio
- Martin Sanchez Maria Del Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18067 , F 72, S 8, H M 122990, I/A 55 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-28
Información de CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO
Mostramos los datos de CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANOS CAÑADAS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos