CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSDE SL | Apoderado Mancomunado | 06/03/2019 | 17/10/2019 |
INSDE SL | Apoderado Solidario | 06/03/2019 | |
INSDE SL | Administrador Solidario | 12/08/2011 | 11/02/2019 |
INSDE SL | Secretario | 12/08/2011 | |
INSDE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/08/2011 | |
INSDE SL | Consejero | 12/08/2011 | |
TRANSIDE SL | Secretario | 11/03/2010 | |
TRANSIDE SL | Consejero Delegado | 11/03/2010 | |
TRANSIDE SL | Consejero | 11/03/2010 | |
TRANSIDE SL | Liquidador | 11/03/2010 | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
Empresa: INSDE SL
Apoderado Mancomunado
- Castellano Zapatero Antonio
- Morgan William Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 136, S 8, H M 98437, I/A 39 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-28
Empresa: INSDE SL
Apoderado Mancomunado
- Castellano Zapatero Antonio
- Fernandez Santiago Lorenzo Jorge
- Ledermann Marc Jan
- Morgan William Alexander
- Nsouli Nadim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 132, S 8, H M 98437, I/A 35 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: INSDE SL
Apoderado Solidario
- Castellano Zapatero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 132, S 8, H M 98437, I/A 35 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Empresa: INSDE SL
Administrador Solidario
- Castellano Zapatero Antonio
- Castellano Zapatero Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31471 , F 129, S 8, H M 98437, I/A 32 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: INSDE SL
Administrador Solidario
- Castellano Zapatero Antonio
- Castellano Zapatero Gabriel
- Saenz Del Castillo Caballero Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20317 , F 93, S 8, H M 98437, I/A 20 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Empresa: INSDE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Castellano Zapatero Antonio
- Marugan Zalba Maria Luisa
- Zapatero Murias Amparo
Consejero
- Castellano Zapatero Antonio
- Castellano Zapatero Gabriel
- Castellano Zapatero Sonsoles
- Marugan Hernandez Jaime
- Marugan Zalba Maria Luisa
- Murias Millan Susana
- Zalba Murias Maria Luisa
- Zapatero Murias Amparo
- Zapatero Murias Manuel
- Zapatero Murias Maria Jose
- Zapatero Murias Maria Luz
- Zapatero Murias Maria Soledad
Presidente
Secretario
- Castellano Zapatero Antonio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20317 , F 93, S 8, H M 98437, I/A 20 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-28
Empresa: TRANSIDE SL
Liquidador
- Castellano Zapatero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6071 , F 142, S 8, H M 99185, I/A 10 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Empresa: TRANSIDE SL
Consejero Delegado
- Castellano Zapatero Antonio
- Marugan Zalba Maria Luisa
- Zapatero Murias Amparo
Consejero
- Castellano Zapatero Antonio
- Castellano Zapatero Gabriel
- Marugan Hernandez Jaime
- Marugan Zalba Jaime
- Marugan Zalba Maria Luisa
- Zapatero Murias Amparo
Presidente
Secretario
- Castellano Zapatero Antonio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6071 , F 142, S 8, H M 99185, I/A 10 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Información de CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO
Mostramos los datos de CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO ZAPATERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos