CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE TELDE SL | Presidente | 07/11/2011 | 29/07/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE GESTION DE TELDE SL | Consejero | 07/11/2011 | 29/07/2016 |
AGUAS DE TELDE GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO SA | Presidente | 12/08/2011 | 22/09/2015 |
AGUAS DE TELDE GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO SA | Consejero | 12/08/2011 | 22/09/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE SL | Presidente | 15/07/2011 | 17/09/2015 |
EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE LA CIUDAD DE TELDE SL | Consejero | 15/07/2011 | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
- Cruz Quevedo Vanesa Del Pino
- Demetrio Riguela Herminia Esther
- Gonzalez Calderin Maria Inmaculada
- Martin Castellano Daniel
- Milan Padron Josefa
- Rodriguez Valido Pablo
Gerente
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 174, S 8, H GC 34526, I/A 11 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
- Martin Jimenez Sonsoles
- Perez Del Rosario Agustin
- Rodriguez Valido Pablo
- Ruiz Rebollo Fidel
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 20, S 8, H GC 18688, I/A 63 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 96, S 8, H GC 24971, I/A 22 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-35
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
- Cruz Quevedo Vanesa Del Pino
- Demetrio Riguela Herminia Esther
- Gonzalez Calderin Maria Inmaculada
- Martin Castellano Daniel
- Milan Padron Josefa
- Rodriguez Valido Pablo
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1869 , F 174, S 8, H GC 34526, I/A 9 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
- Perez Del Rosario Agustin
- Reyes Rodriguez Benito Guillermo
- Rodriguez Valido Pablo
- Ruiz Rebollo Fidel
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 16, S 8, H GC 18688, I/A 46 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-35
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Castellano Rodriguez Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 94, S 8, H GC 24971, I/A 17 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-35
Información de CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos