CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION COMERCIAL DE GAS Y CALEFACCION DE VALENCIA SL | Apoderado Solidario | 12/11/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
Administrador Unico
- Castellano Rius Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7139, L 4442, F 6, S 8, H V 82608,2 , I/ 11 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
Nuevo Socio Único
- Castellano Rius Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7139, L 4442, F 6, S 8, H V 82608,2 , I/ 9 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Administrador Unico
- Castellano Rius Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7139, L 4442, F 6, S 8, H V 82608,2 , I/ 8 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-46
Apoderado Solidario
- Castellano Rius Jose Vicente
- Poveda Mora Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7139, L 4442, F 4, S 8, H V 82608,2 , I/ 6 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-46
Información de CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE
Mostramos los datos de CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO RIUS JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos