CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MCDA SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2021 | |
VALDECARRETA UNION SL | Administrador Mancomunado | 09/02/2021 | |
EL BROSQUE HOMES SL | Administrador Mancomunado | 02/12/2020 | |
INTUROSA HOMES SL | Apoderado Mancomunado | 06/04/2020 | |
OASIS COSTA BALLENA SL | Administrador Mancomunado | 16/09/2019 | |
CONCESIONES Y CONTRATOS ANDALUZAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/05/2016 | |
GRUPO PROCOURVAL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 08/02/2011 | |
GRUPO PROCOURVAL SL | Consejero | 08/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
Empresa: 132 AG SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 182, S 8, H M 748187, I/A 3 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: MCDA SPAIN SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42158 , F 210, S 8, H M 746409, I/A 1 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: 132 AG SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 180, S 8, H M 748187, I/A 1 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: VALDECARRETA UNION SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 80, S 8, H M 663678, I/A 7 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: VALDECARRETA UNION SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Consejero
- Castellano Merino Felipe
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
- Moreno Nuñez Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 80, S 8, H M 663678, I/A 7 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-28
Empresa: EL BROSQUE HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41207 , F 1, S 8, H M 730575, I/A 1 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28
Empresa: INTUROSA HOMES SL
Apoderado Mancomunado
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
- Gala Espadas Lopez Tello Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2294 , F 147, S 8, H CA 54076, I/A 2 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-74-11
Empresa: OASIS COSTA BALLENA SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 11, S 8, H CA 32885, I/A 8 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-11
Empresa: VALDECARRETA UNION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Castellano Moreno Francisco Jose
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 174, S 8, H CA 26838, I/A 11 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-11
Empresa: CONCESIONES Y CONTRATOS ANDALUZAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castellano Moreno Margarita Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2059 , F 72, S 8, H CA 43795, I/A 3 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-11
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO
Mostramos los datos de CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO MORENO MARGARITA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos