CASTELLANO MONTORO IGNACIO
Informe ejecutivo de CASTELLANO MONTORO IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLANO MONTORO IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORKA HOMES SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2023 | |
CA'MON & SONS GROUP SL | Secretario | 02/12/2020 | |
CA'MON & SONS GROUP SL | Consejero | 02/12/2020 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO MONTORO IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO MONTORO IGNACIO
Empresa: SORKA HOMES SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Juan Bautista
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11300, L 8578, F 43, S 8, H V 208583, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-46
Empresa: CABKA SPAIN SL
Apoderado
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8861, L 6147, F 215, S 8, H V 128137, I/A 12 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-46
Empresa: BULLMON INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Juan Bautista
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Presidente
Secretario
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9607, L 6889, F 6, S 8, H V 153156, I/A 4 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Empresa: CA'MON & SONS GROUP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Juan Bautista
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Presidente
Secretario
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10901, L 8179, F 161, S 8, H V 195393, I/A 1 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Empresa: BULLMON INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Juan Bautista
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Presidente
Secretario
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9607, L 6889, F 6, S 8, H V 153156, I/A 3 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-46
Empresa: BULLMON INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9607, L 6889, F 6, S 8, H V 153156, I/A 3 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-46
Empresa: CABKA SPAIN SL
Apoderado
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8861, L 6147, F 198, S 8, H V 128137, I/A 7 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
Empresa: BULLMON INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9607, L 6889, F 5, S 8, H V 153156, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-46
Empresa: BULLMON INVESTMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Castellano Montoro Ignacio
- Castellano Montoro Juan Bautista
- Castellano Montoro Vicente Ignacio
- Montoro Soriano Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9607, L 6889, F 5, S 8, H V 153156, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-46
Empresa: CABKA SPAIN SL
Apoderado
- Castellano Montoro Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8861, L 6147, F 198, S 8, H V 128137, I/A 6 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-46
VER MAS ACTOS
Información de CASTELLANO MONTORO IGNACIO
Mostramos los datos de CASTELLANO MONTORO IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO MONTORO IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos