CASTELLA MARTIN JORDI
Informe ejecutivo de CASTELLA MARTIN JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLA MARTIN JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNOU SL | Apoderado | 12/03/2009 | 02/04/2019 |
BNOU SA | Apoderado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE CASTELLA MARTIN JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLA MARTIN JORDI
Empresa: BNOU SL
Apoderado
- Castella Martin Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40955 , F 181, S 8, H B 373930, I/A 2 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Empresa: BNOU SA
Administrador Solidario
Apoderado
- Castella Martin Jordi
- Junyent Forne Enric
- Junyent Forne Enric
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38759 , F 47, S 8, H B 334342, I/A 33 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08
Información de CASTELLA MARTIN JORDI
Mostramos los datos de CASTELLA MARTIN JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLA MARTIN JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos