CASTELLA FORT MIGUEL
Informe ejecutivo de CASTELLA FORT MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELLA FORT MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CCQ IMPROVING IT EFFICIENCY SL | Administrador Unico | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE CASTELLA FORT MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLA FORT MIGUEL
Empresa: TICPRO SL
Liquidador
- Castella Fort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45585 , F 199, S 8, H B 492715, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: TICPRO SL
Administrador Unico
- Castella Fort Miguel
Liquidador
- Castella Fort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45585 , F 199, S 8, H B 492715, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: CABANES CASULA QUER SL
Administrador Unico
- Castella Fort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26638 , F 132, S 8, H B 104949, I/A 11 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-08
Empresa: TICPRO SL
Administrador Unico
- Castella Fort Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45585 , F 198, S 8, H B 492715, I/A 1 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-08
Información de CASTELLA FORT MIGUEL
Mostramos los datos de CASTELLA FORT MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLA FORT MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos