CASTELL GALAN MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de CASTELL GALAN MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTELL GALAN MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVISALUD ASISTENCIA SANITARIA SL | Administrador Mancomunado | 21/01/2011 | 02/07/2013 |
SERVISALUD ASISTENCIA SANITARIA SL | Apoderado | 21/01/2011 | 02/07/2013 |
ASAT SALUD SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2011 | 24/06/2013 |
ASAT SALUD SL | Apoderado | 19/01/2011 | 24/06/2013 |
EXPERT SPEAKER SL | Administrador Mancomunado | 19/01/2011 | 07/06/2013 |
EXPERT SPEAKER SL | Apoderado | 20/01/2011 | 07/06/2013 |
ORGAZ DEFENSA JURIDICA SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2012 | 04/06/2013 |
ORGAZ DEFENSA JURIDICA SL | Apoderado | 08/03/2012 | 04/06/2013 |
KNOWLEDGE BUREAU SL | Apoderado | 26/01/2011 | 03/06/2013 |
KNOWLEDGE BUREAU SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2011 | 03/06/2013 |
VINCULACIONES DE CASTELL GALAN MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELL GALAN MARIA ANGELES
Apoderado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10004 , F 47, S 8, H M 159982, I/A 19 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Administrador Mancomunado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10004 , F 47, S 8, H M 159982, I/A 19 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Apoderado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28334 , F 170, S 8, H M 510302, I/A 3 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Administrador Mancomunado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28334 , F 170, S 8, H M 510302, I/A 3 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Empresa: EXPERT SPEAKER SL
Apoderado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27912 , F 39, S 8, H M 503059, I/A 5 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Empresa: EXPERT SPEAKER SL
Administrador Mancomunado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27912 , F 39, S 8, H M 503059, I/A 5 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-28
Apoderado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29688 , F 83, S 8, H M 534207, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Mancomunado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29688 , F 83, S 8, H M 534207, I/A 4 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: KNOWLEDGE BUREAU SL
Apoderado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27936 , F 139, S 8, H M 503546, I/A 8 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: KNOWLEDGE BUREAU SL
Administrador Mancomunado
- Castell Galan Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27936 , F 139, S 8, H M 503546, I/A 8 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTELL GALAN MARIA ANGELES
Mostramos los datos de CASTELL GALAN MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELL GALAN MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos