CASTELL FERRERES PABLO
Informe ejecutivo de CASTELL FERRERES PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELL FERRERES PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELS DIARIS SA | Administrador Unico | 29/01/2014 |
VINCULACIONES DE CASTELL FERRERES PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELL FERRERES PABLO
Empresa: ELS DIARIS SA
Administrador Unico
- Castell Ferreres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658, L 225, F 74, S 8, H CS 6091, I/A 16 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-12
Empresa: ELS DIARIS SA
Administrador Unico
- Castell Ferreres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658, L 225, F 74, S 8, H CS 6091, I/A 15 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-12
Empresa: ELS DIARIS SA
Administrador Unico
- Castell Ferreres Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658, L 225, F 73, S 8, H CS 6091, I/A 14 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2015-118-12
Información de CASTELL FERRERES PABLO
Mostramos los datos de CASTELL FERRERES PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELL FERRERES PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos