CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
Informe ejecutivo de CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTELEIRO IMPORT AND EXPORT SL | Apoderado | 20/05/2014 |
VINCULACIONES DE CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
Apoderado
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 162, S 8, H M 560263, I/A 5 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: FIDESA EXPORT AND IMPORT SL
Apoderado
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 43, S 8, H M 584762, I/A 3 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: FIDESA EXPORT AND IMPORT SL
Administrador Unico
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 43, S 8, H M 584762, I/A 2 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-181-28
Empresa: FIDESA EXPORT AND IMPORT SL
Administrador Unico
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32486 , F 41, S 8, H M 584762, I/A 1 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-28
Apoderado
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31131 , F 161, S 8, H M 560263, I/A 4 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-106-28
Empresa: CASTELEIRO IMPORT AND EXPORT SL
Apoderado
- Casteleiro Tamargo Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32223 , F 99, S 8, H M 579975, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Información de CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA
Mostramos los datos de CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELEIRO TAMARGO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos