CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
Informe ejecutivo de CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADISNA-SEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2023 | |
TRADISNA ENERGIAS SL | Consejero | 27/02/2023 | |
TRADISNA ASESORIA Y COMUNICACION SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2023 | |
CASTIBI TRANSPORTES SL | Socio Unico | 12/07/2016 | |
CASTIBI TRANSPORTES SL | Administrador Unico | 12/07/2016 |
VINCULACIONES DE CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
Administrador Mancomunado
- Casteleiro Ibiricu Miguel
- Ezcurra Ibarrola Ignacio
- Perochena Fagoaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 103, S 8, H NA 26235, I/A 8 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-31
Empresa: TRADISNA ENERGIAS SL
Consejero
- Casteleiro Ibiricu Miguel
- Perochena Fagoaga Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 211, S 8, H NA 29682, I/A 7 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-31
Empresa: TRADISNA ASESORIA Y COMUNICACION SL
Administrador Mancomunado
- Casteleiro Ibiricu Miguel
- Perochena Fagoaga Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 213, S 8, H NA 34225, I/A 5 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Casteleiro Ibiricu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 134, S 8, H NA 29716, I/A 5 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Administrador Mancomunado
- Casteleiro Ibiricu Miguel
- Garcia Garriz Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 134, S 8, H NA 29716, I/A 5 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Socio Único
- Casteleiro Ibiricu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 134, S 8, H NA 29716, I/A 5 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Administrador Mancomunado
- Casteleiro Ibiricu Miguel
- Garcia Garriz Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 133, S 8, H NA 29716, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Casteleiro Ibiricu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 133, S 8, H NA 29716, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Socio Único
- Casteleiro Ibiricu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 133, S 8, H NA 29716, I/A 2 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-31
Empresa: CASTIBI TRANSPORTES SL
Administrador Unico
- Casteleiro Ibiricu Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 132, S 8, H NA029716, I/A00001 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-31
Información de CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL
Mostramos los datos de CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELEIRO IBIRICU MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos