CASTEL NARBONA PILAR
Informe ejecutivo de CASTEL NARBONA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASTEL NARBONA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRE ALGARES SL | Apoderado Solidario | 28/05/2024 | |
PEDRERA SOL E SL | Apoderado | 08/05/2014 | |
PEDRERA SOL D SL | Apoderado | 08/05/2014 | |
PUERTO EDEN SL | Apoderado | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE CASTEL NARBONA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTEL NARBONA PILAR
Empresa: TORRE ALGARES SL
Apoderado Solidario
- Castel Narbona Pilar
- Orti Castel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 217806, I/A 3 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-46
Empresa: PEDRERA SOL A SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 186, S 8, H CS 26648, I/A 3 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: PEDRERA SOL D SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 207, S 8, H CS 26654, I/A 4 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: PEDRERA SOL C SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 200, S 8, H CS 26652, I/A 3 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: PEDRERA SOL B SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 193, S 8, H CS 26650, I/A 3 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: PEDRERA SOL SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1361, L 924, F 71, S 8, H CS 26595, I/A 3 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: PEDRERA SOL E SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1362, L 925, F 214, S 8, H CS 26656, I/A 4 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-12
Empresa: TODO ENER 01 SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421, L 983, F 14, S 8, H CS 28384, I/A 5 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-12
Empresa: ELECTRICIDAD DOMINGO MONSERRAT SL
Administrador Solidario
- Castel Narbona Pilar
- Monserrat Castel Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 861, L 428, F 54, S 8, H CS 11752, I/A 6 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-12
Empresa: MONSERRAT CASTEL SL
Administrador Unico
- Castel Narbona Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1010, L 574, F 182, S 8, H CS 16044, I/A 6 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-12
VER MAS ACTOS
Información de CASTEL NARBONA PILAR
Mostramos los datos de CASTEL NARBONA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTEL NARBONA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos