CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
Informe ejecutivo de CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HENKEL IBERICA SA | Consejero | 24/08/2011 | 28/07/2015 |
HENKEL IBERICA SA | Consejero | 06/06/2013 | 28/07/2015 |
HENKEL IBERICA SA | Consejero | 25/08/2014 | 28/07/2015 |
HENKEL IBERICA SA | Apoderado | 24/08/2011 | 11/11/2014 |
VINCULACIONES DE CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Consejero
- Castejon Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 86, S 8, H B 71874, I/A 451 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Apoderado
- Arco Olza Domingo
- Castejon Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 84, S 8, H B 71874, I/A 445 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Castejon Fernandez Patricia
- Roberto Gianetti
- Rodolfo Schornberg
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 82, S 8, H B 71874, I/A 442 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-166-08
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andrea Bastoni
- Castejon Fernandez Patricia
- Lacorte Urrestarazu Luis Carlos
- Roberto Gianetti
- Rodolfo Schornberg
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 77, S 8, H B 71874, I/A 431 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Apoderado
- Castejon Fernandez Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 72, S 8, H B 71874, I/A 420 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Empresa: HENKEL IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Andrea Bastoni
- Castejon Fernandez Patricia
- Lacorte Urrestarazu Luis Carlos
- Montserrat Sainz Jaime
- Rodolfo Schornberg
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 71, S 8, H B 71874, I/A 418 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Información de CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA
Mostramos los datos de CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTEJON FERNANDEZ PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos