CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
Informe ejecutivo de CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODO CASTE SL | Apoderado Solidario | 05/01/2024 |
VINCULACIONES DE CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
Empresa: MODO CASTE SL
Apoderado Solidario
- Almuedo Padilla Esther
- Castejon Carmona Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354 , F 30, S 8, H SE 89147, I/A 8 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-41
Empresa: MODO CASTE SL
Administrador Unico
- Castejon Carmona Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354 , F 28, S 8, H SE 89147, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Empresa: SOLDOSFIEL SL
Administrador Mancomunado
- Castejon Carmona Juan Jesus
- Vilches Priego Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674 , F 137, S 8, H SE 73982, I/A 2 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-41
Empresa: MODO CASTE SL
Administrador Unico
- Castejon Carmona Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354 , F 25, S 8, H SE 89147, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-41
Empresa: MODO CASTE SL
Socio Único
- Castejon Carmona Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354 , F 25, S 8, H SE 89147, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-41
Información de CASTEJON CARMONA JUAN JESUS
Mostramos los datos de CASTEJON CARMONA JUAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTEJON CARMONA JUAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos