CASTEDO GOMEZ AMOS
Informe ejecutivo de CASTEDO GOMEZ AMOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTEDO GOMEZ AMOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEM CONSTABLANCA SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2023 | |
CUCHILLERIA EL ABUELO SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
CUCHILLERIA EL ABUELO SL | Socio Unico | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE CASTEDO GOMEZ AMOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTEDO GOMEZ AMOS
Empresa: HEM CONSTABLANCA SL
Administrador Mancomunado
- Castedo Gomez Amos
- Garcia Venteo Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4597 , F 57, S 8, H A 186775, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-03
Empresa: CUCHILLERIA EL ABUELO SL
Administrador Unico
- Castedo Gomez Amos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 488, F 124, S 8, H AB 7741, I/A 11 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-02
Empresa: CUCHILLERIA EL ABUELO SL
Administrador Solidario
- Castedo Gomez Amos
- Garrido Cambronero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 488, F 124, S 8, H AB 7741, I/A 11 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-02
Empresa: PETMASCOTA NATURALIA SL
Administrador Solidario
- Castedo Gomez Amos
- Garrido Cambronero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 24, S 8, H AB 23637, I/A 2 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-02
Empresa: CUCHILLERIA EL ABUELO SL
Administrador Solidario
- Castedo Gomez Amos
- Garrido Cambronero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 488, F 124, S 8, H AB 7741, I/A 10 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-02
Empresa: CUCHILLERIA EL ABUELO SL
Administrador Unico
- Castedo Gomez Amos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 488, F 124, S 8, H AB 7741, I/A 10 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-02
Empresa: CUCHILLERIA EL ABUELO SL
Socio Único
- Castedo Gomez Amos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 488, F 124, S 8, H AB 7741, I/A 10 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-02
Empresa: PETMASCOTA NATURALIA SL
Administrador Solidario
- Castedo Gomez Amos
- Garrido Cambronero Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 700, F 23, S 8, H AB 23637, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-02
Información de CASTEDO GOMEZ AMOS
Mostramos los datos de CASTEDO GOMEZ AMOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTEDO GOMEZ AMOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos