CASTANY FIGUERA MARCEL
Informe ejecutivo de CASTANY FIGUERA MARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTANY FIGUERA MARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAST ENGINYERIA SL | Apoderado Mancomunado | 08/01/2019 | |
FAST ENGINYERIA SL | Apoderado Solidario | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASTANY FIGUERA MARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTANY FIGUERA MARCEL
Empresa: CAMPUS SEGURIDAD SL
Apoderado Solidario
- Castany Figuera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48190 , F 116, S 8, H B 494501, I/A 9 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-08
Empresa: CAMPUS SEGURIDAD SL
Apoderado Solidario
- Castany Figuera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45647 , F 119, S 8, H B 494501, I/A 4 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-08
Empresa: FAST ENGINYERIA SL
Apoderado Solidario
- Castany Figuera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38932 , F 130, S 8, H B 332385, I/A 7 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: FAST ENGINYERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Castany Figuera Marcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38932 , F 129, S 8, H B 332385, I/A 5 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Información de CASTANY FIGUERA MARCEL
Mostramos los datos de CASTANY FIGUERA MARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTANY FIGUERA MARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos