CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
Informe ejecutivo de CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACIL Y RAPIDO SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 23/03/2023 | |
PREVENCION Y FORMACION 2010 SL | Administrador Unico | 21/09/2020 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
Empresa: OUTLET BULEVAR SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Mancera Estefania
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30491 , F 63, S 8, H M 548732, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Empresa: OUTLET BULEVAR SL
Administrador Solidario
- Alvarez Mancera Estefania
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30491 , F 63, S 8, H M 548732, I/A 2 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-28
Administrador Unico
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44961 , F 70, S 8, H M 791469, I/A 1 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: PREVENCION Y FORMACION 2010 SL
Administrador Unico
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27651 , F 178, S 8, H M 498301, I/A 4 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: PREVENCION Y FORMACION 2010 SL
Administrador Solidario
- Castaño Sanchez Belen Ascension
- Castaño Vazquez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27651 , F 178, S 8, H M 498301, I/A 4 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: PLENIUNION SERVICIOS GLOBALES SL
Liquidador Solidario
- Castaño Sanchez Belen Ascension
- Garcia Garcia Oscar-david
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36425 , F 161, S 8, H M 654428, I/A 3 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: PLENIUNION SERVICIOS GLOBALES SL
Administrador Solidario
- Castaño Sanchez Belen Ascension
- Garcia Garcia Oscar-david
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36425 , F 161, S 8, H M 654428, I/A 3 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: PLENIUNION SERVICIOS GLOBALES SL
Administrador Solidario
- Castaño Sanchez Belen Ascension
- Garcia Garcia Oscar-david
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36425 , F 160, S 8, H M 654428, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: ENERGIA SOSTENIBLE MADRID SL
Administrador Unico
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33789 , F 73, S 8, H M 608129, I/A 2 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: ENERGIA SOSTENIBLE MADRID SL
Administrador Unico
- Castaño Sanchez Belen Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33789 , F 72, S 8, H M 608129, I/A 1 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION
Mostramos los datos de CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO SANCHEZ BELEN ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos