CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECICLAJES DE PLASTICOS DE VALLADOLID SL | Administrador Solidario | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
Administrador Solidario
- Castaño Peinador Maria Genma
- Castaño Peinador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 171, S 8, H VA 7682, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-47
Administrador Solidario
- Castaño Peinador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 170, S 8, H VA 7682, I/A 4 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-47
Administrador Solidario
- Castaño Peinador Juan Carlos
- Castaño Peinador Maria Genma
- Castaño Peinador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 82, S 8, H VA 13983, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-47
Administrador Unico
- Castaño Peinador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 82, S 8, H VA 13983, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-47
Administrador Solidario
- Castaño Peinador Juan Carlos
- Castaño Peinador Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 666 , F 170, S 8, H VA 7682, I/A 3 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-47
Información de CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO PEINADOR MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos