CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
Informe ejecutivo de CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEYCLO SL | Socio Unico | 31/12/2012 | 27/05/2024 |
JEYCLO SL | Administrador Unico | 31/12/2012 | 24/04/2023 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
Empresa: JEYCLO SL
Administrador Unico
- Castaño Palacios Jesus Clodoaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30527 , F 37, S 8, H M 549432, I/A 2 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Empresa: JEYCLO SL
Administrador Unico
- Castaño Palacios Jesus Clodoaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30527 , F 36, S 8, H M 549432, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Empresa: JEYCLO SL
Socio Único
- Castaño Palacios Jesus Clodoaldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30527 , F 36, S 8, H M 549432, I/A 1 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Información de CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO
Mostramos los datos de CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO PALACIOS JESUS CLODOALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos