CASTAÑO MORENO CONCEPCION
Informe ejecutivo de CASTAÑO MORENO CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑO MORENO CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AVANZA FORMACION CONTINUA SL | Administrador Mancomunado | 03/01/2011 | 12/01/2017 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO MORENO CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO MORENO CONCEPCION
Empresa: GRUPO AVANZA FORMACION CONTINUA SL
Administrador Mancomunado
- Cano Castaño Fernando Luis
- Castaño Moreno Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 86, S 8, H SE 80732, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-41
Empresa: GRUPO AVANZA FORMACION CONTINUA SLL
Administrador Mancomunado
- Cano Castaño Fernando Luis
- Castaño Moreno Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 83, S 8, H SE 80732, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Información de CASTAÑO MORENO CONCEPCION
Mostramos los datos de CASTAÑO MORENO CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO MORENO CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos