CASTAÑO MOREIRA GEMA
Informe ejecutivo de CASTAÑO MOREIRA GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAÑO MOREIRA GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFABRICADOS UNIBLOK SL | Apoderado | 16/12/2021 | |
ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS SL | Apoderado | 15/12/2021 | |
ORMAZABAL COTRADIS TRANSFORMADORES SL | Apoderado | 07/03/2019 | |
ORMAZABAL OLVEGA TRANSFORMADORES SL | Apoderado | 30/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO MOREIRA GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO MOREIRA GEMA
Empresa: PREFABRICADOS UNIBLOK SL
Apoderado
- Castaño Moreira Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 208, S 8, H TO 20, I/A 70 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-45
Empresa: ORMAZABAL INTERNATIONAL BUSINESS SL
Apoderado
- Castaño Moreira Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5882 , F 108, S 8, H BI 38319, I/A 53 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-48
Apoderado
- Castaño Moreira Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19510 , F 50, S 8, H M 156271, I/A 50 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Empresa: ORMAZABAL OLVEGA TRANSFORMADORES SL
Apoderado
- Castaño Moreira Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5595 , F 104, S 8, H BI 67544, I/A 13 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-48
Información de CASTAÑO MOREIRA GEMA
Mostramos los datos de CASTAÑO MOREIRA GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO MOREIRA GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos