CASTAÑO MONTE RAFAEL
Informe ejecutivo de CASTAÑO MONTE RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTAÑO MONTE RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URICMA CONSULTING SL | Administrador Unico | 26/01/2024 | |
TALLER DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE MARBELLA SL | Administrador Unico | 04/12/2023 | |
CASMONT INVERSIONES DEL SUR SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 29/11/2023 | |
ECOOP ANDALUCIA SOLUCIONES COLABORATIVAS DE VIVIENDAS SL | Administrador Mancomunado | 12/12/2022 | |
URICMA CONSULTING SL | Apoderado | 05/09/2022 | |
THE HEALTHY MOOD COMPANY SL | Administrador Unico | 28/04/2016 | |
BULLWOOD LUXURY SL | Administrador Unico | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO MONTE RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO MONTE RAFAEL
Empresa: URICMA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614, L 1527, F 189, S 8, H MA 44067, I/A 5 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-29
Administrador Unico
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428, L 5336, F 72, S 8, H MA178192, I/A 1 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-29
Administrador Unico
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984, L 1897, F 68, S 8, H MA 54357, I/A 3 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-29
Administrador Mancomunado
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6135, L 5042, F 110, S 8, H MA165778, I/A 2 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-29
Empresa: URICMA CONSULTING SL
Apoderado
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614, L 1527, F 188, S 8, H MA 44067, I/A 4 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-29
Empresa: THE HEALTHY MOOD COMPANY SL
Administrador Unico
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5511, L 4418, F 1, S 8, H MA133832, I/A 1 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-29
Empresa: BULLWOOD LUXURY SL
Administrador Unico
- Castaño Monte Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5375, L 4282, F 70, S 8, H MA127111, I/A 1 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-29
Información de CASTAÑO MONTE RAFAEL
Mostramos los datos de CASTAÑO MONTE RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO MONTE RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos