CASTAÑO MONTE OLALLA
Informe ejecutivo de CASTAÑO MONTE OLALLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTAÑO MONTE OLALLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOVGAARD GAMES DEVELOPMENT SL | Apoderado Solidario | 01/06/2023 | |
NOVICELL ES BUSINESS ONLINE SL | Apoderado Solidario | 29/01/2021 | |
2.-0 LCA CONSULTANTS APS | Apoderado Solidario | 28/08/2020 | |
CHANGE OF SCANDINAVIA SPAIN SL | Apoderado Solidario | 20/12/2019 | |
BLUE POWER PARTNERS IBERIA SL | Apoderado Solidario | 30/10/2019 | |
NEW NORDIC IBERIA SL | Apoderado Solidario | 17/05/2019 | |
GEOSEM MIMOSA SL | Apoderado Solidario | 07/03/2019 | |
PANZERGLASS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 29/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO MONTE OLALLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO MONTE OLALLA
Empresa: HOVGAARD GAMES DEVELOPMENT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48801 , F 23, S 8, H B 596724, I/A 2 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-08
Empresa: EIKON ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 142, S 8, H T 58858, I/A 3 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-43
Empresa: CREADIS DEVELOPMENT SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4112 , F 89, S 8, H A 159350, I/A 7 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-03
Empresa: KAMSTRUP SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36699 , F 42, S 8, H M 657816, I/A 5 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-28
Empresa: NOVICELL ES BUSINESS ONLINE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41195 , F 199, S 8, H B 382354, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: 2.-0 LCA CONSULTANTS APS
Apoderado Solidario
REPR.SUCURS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47443 , F 73, S 8, H B 551914, I/A 1 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Empresa: CHANGE OF SCANDINAVIA SPAIN SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47163 , F 106, S 8, H B 543234, I/A 1 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-08
Empresa: BLUE POWER PARTNERS IBERIA SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47095 , F 136, S 8, H B 540962, I/A 1 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-215-08
Empresa: NEW NORDIC IBERIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46839 , F 49, S 8, H B 532645, I/A 2 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Empresa: GEOSEM MIMOSA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 108, S 8, H A 164201, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-03
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑO MONTE OLALLA
Mostramos los datos de CASTAÑO MONTE OLALLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO MONTE OLALLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos