CASTAÑO MARTIN MANUEL
Informe ejecutivo de CASTAÑO MARTIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTAÑO MARTIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAGYMAN 55 SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2018 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO MARTIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO MARTIN MANUEL
Empresa: BOALISCO INVERSIONES SL
Liquidador Unico
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4830 , F 53, S 8, H SE 77240, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: BOALISCO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Castaño Martin Manuel
Liquidador Unico
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4830 , F 53, S 8, H SE 77240, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: BOALISCO INVERSIONES SL
Socio Único
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4830 , F 53, S 8, H SE 77240, I/A 3 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: RESTAURACION BALEAR 1955 SL
Administrador Solidario
- Castaño Herranz Carlos Manuel
- Castaño Herranz Manuel Felipe
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 182, S 8, H PM 47431, I/A 8 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Empresa: CASHER ALIMENTACION SL
Administrador Solidario
- Castaño Herranz Carlos Manuel
- Castaño Herranz Manuel Felipe
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 113, S 8, H PM 53957, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-07
Empresa: SAGYMAN 55 SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Martin Manuel
- Herranz Garcia Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 33, S 8, H M 486420, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: SAGYMAN 55 SL
Administrador Solidario
- Castaño Martin Manuel
- Herranz Garcia Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 33, S 8, H M 486420, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS CASTAÑO SL
Administrador Solidario
- Castaño Martin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 3, S 8, H ZA 1906, I/A 2 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-49
Empresa: REAL BETIS BALOMPIE SAD
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754 , F 50, S 8, H SE 9570, I/A 25 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: SAGYMAN 55 SL
Administrador Solidario
- Castaño Martin Manuel
- Herranz Garcia Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 30, S 8, H M 486420, I/A 1 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Información de CASTAÑO MARTIN MANUEL
Mostramos los datos de CASTAÑO MARTIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO MARTIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos