CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
Informe ejecutivo de CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINGULAR SUMINISTROS SL | Apoderado | 05/02/2015 | |
AGRO-MASCOTAS PET FOOD SL | Apoderado Solidario | 09/06/2009 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
Empresa: CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO SAD
Apoderado Solidario
- Campo Garcia Felix Ramon
- Castaño Castaño Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 453, F 131, S 8, H CC 7382, I/A 12 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-10
Empresa: MERCADOGNA 2015 SL
Apoderado
- Castaño Castaño Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 64, S 8, H SA 15726, I/A 2 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-37
Empresa: AGRO-MASCOTAS PET FOOD SL
Apoderado Solidario
- Castaño Castaño Patricio
- Castaño Lopez Carlos
- Lopez Rivero Ana Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 168, S 8, H SA 12978, I/A 2 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-37
Empresa: CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO SAD
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castaño Castaño Patricio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 625, L 453, F 129, S 8, H CC 7382, I/A 6 (28/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-10
Información de CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO
Mostramos los datos de CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO CASTAÑO PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos