CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
Informe ejecutivo de CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN SA | Apoderado | 29/09/2014 | 20/11/2015 |
COMAU SERVICE SYSTEMS SL | Apoderado | 31/07/2014 | 09/09/2015 |
FCA MOTOR VILLAGE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2013 | 31/07/2015 |
IVECO ESPAÑA SL | Apoderado | 16/05/2014 | 15/07/2015 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN SA | Apoderado | 06/06/2014 | 30/06/2015 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2015 | 30/06/2015 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
Empresa: CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN SA
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
- Corrales Dominguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14519 , F 160, S 8, H M 74459, I/A 244 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: COMAU SERVICE SYSTEMS SL
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28627 , F 164, S 8, H M 282682, I/A 46 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: FCA MOTOR VILLAGE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Castaño Carretero Miguel
- Corrales Dominguez Carlos
- Esteban Guzon Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26218 , F 134, S 8, H M 170307, I/A 104 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: IVECO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Beccaria Davide
- Castaño Carretero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 125, S 8, H M 231665, I/A 449 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Empresa: FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castaño Carretero Miguel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 76, S 8, H M 23433, I/A 260 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Empresa: FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 72, S 8, H M 23433, I/A 256 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN SA
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14519 , F 151, S 8, H M 74459, I/A 230 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: COMAU SERVICE SYSTEMS SL
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
- Corrales Dominguez Carlos
- Cortes Duro Maria Isabel
- Mayans Vergara Alexandra-patricia
- Patrocinio Passos Lilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28627 , F 162, S 8, H M 282682, I/A 39 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: FIAT GROUP AUTOMOBILES SPAIN SA
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
- Corrales Dominguez Carlos
- Cortes Duro Isabel
- Mayans Vergara Alexandra-patricia
- Morcillo Ortega Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1245 , F 71, S 8, H M 23433, I/A 253 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Empresa: IVECO ESPAÑA SL
Apoderado
- Castaño Carretero Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30135 , F 101, S 8, H M 231665, I/A 386 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑO CARRETERO MIGUEL
Mostramos los datos de CASTAÑO CARRETERO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO CARRETERO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos