CASTAÑO BELDA DAVID
Informe ejecutivo de CASTAÑO BELDA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑO BELDA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMOSCAPO INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 19/12/2023 | |
ALPHA CRC CONSTRUCCIONES SL | Administrador Solidario | 12/11/2021 | |
MAR LEVANTE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 03/02/2017 | |
PROMOCIONES HOME URBANA SL | Administrador Mancomunado | 26/07/2016 | |
CASTAÑO GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 29/03/2016 | |
CASTAÑO ARQUITECTOS SLP | Administrador Solidario | 20/03/2009 |
VINCULACIONES DE CASTAÑO BELDA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑO BELDA DAVID
Empresa: CIMOSCAPO INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castaño Belda David
- Castaño Belda Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626 , F 60, S 8, H A 188588, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-03
Empresa: ALPHA CRC CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Castaño Belda David
- Castaño Belda Diego
- Rico Lainez Alejandro
- Rico Lainez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4420 , F 223, S 8, H A 176946, I/A 1 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-03
Empresa: VIVIENDAS Y PROYECTOS TECNICOS SL
Liquidador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Juan Soto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 187, S 8, H A 125752, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-03
Empresa: VIVIENDAS Y PROYECTOS TECNICOS SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Juan Soto Vicente
Liquidador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Juan Soto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3530 , F 187, S 8, H A 125752, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-03
Empresa: MAR LEVANTE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Castaño Belda David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 116, S 8, H A 148336, I/A 2 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-03
Empresa: MAR LEVANTE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Serrano Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3916 , F 116, S 8, H A 148336, I/A 2 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-03
Empresa: PROMOCIONES HOME URBANA SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Lopez Marcos Carlos
- Serrano Perez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 179, S 8, H A 150796, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-03
Empresa: PROMOCIONES HOME URBANA SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Lopez Marcos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 179, S 8, H A 150796, I/A 2 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-03
Empresa: PROMOCIONES HOME URBANA SL
Administrador Mancomunado
- Castaño Belda David
- Lopez Marcos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3958 , F 179, S 8, H A 150796, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-03
Empresa: CASTAÑO GESTION DE PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Castaño Belda David
- Castaño Belda Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934 , F 4, S 8, H A 149336, I/A 1 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-03
VER MAS ACTOS
Información de CASTAÑO BELDA DAVID
Mostramos los datos de CASTAÑO BELDA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑO BELDA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos