CASTANHEIRA MARIA L
Informe ejecutivo de CASTANHEIRA MARIA L
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTANHEIRA MARIA L
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARLIMS SYSTEMS SA | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | |
ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA | Apoderado | 26/02/2018 | |
JJ SURGICAL VISION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 21/01/2015 |
VINCULACIONES DE CASTANHEIRA MARIA L
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTANHEIRA MARIA L
Empresa: ABBOTT INFORMATICS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Castanheira Maria L
- Frias Collado Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 127, S 8, H M 60710, I/A 75 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Castanheira Maria L
- Crespo Sanchez-eznarriaga Emilia Marta Adelaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23945 , F 160, S 8, H M 17365, I/A 77 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: ABBOTT MEDICAL OPTICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Castanheira Maria L
- Rojo Luque Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17491 , F 216, S 8, H M 300360, I/A 46 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Empresa: AMO MANUFACTURING SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Castanheira Maria L
- Rojo Luque Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28180 , F 187, S 8, H M 332601, I/A 32 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Información de CASTANHEIRA MARIA L
Mostramos los datos de CASTANHEIRA MARIA L que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTANHEIRA MARIA L, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos