CASTAÑER SOLER ROSA
Informe ejecutivo de CASTAÑER SOLER ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTAÑER SOLER ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTALRIC SA | Administrador Solidario | 13/08/2020 | |
HOSTALRIC SA | Administrador Solidario | 11/06/2015 | |
HOSTALRIC SA | Administrador Solidario | 18/06/2010 |
VINCULACIONES DE CASTAÑER SOLER ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTAÑER SOLER ROSA
Empresa: HOSTALRIC SA
Administrador Solidario
- Castañer Soler Francisco
- Castañer Soler Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 133, S 8, H B 40202, I/A 14 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-08
Empresa: HOSTALRIC SA
Administrador Solidario
- Castañer Soler Francisco
- Castañer Soler Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 132, S 8, H B 40202, I/A 12 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: HOSTALRIC SA
Administrador Solidario
- Castañer Soler Francisco
- Castañer Soler Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38006 , F 131, S 8, H B 40202, I/A 10 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Empresa: INVESTIORAMA INMOBILIARIA SL
Liquidador
- Castañer Soler Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 126, S 8, H A 89783, I/A 3 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-03
Empresa: INVESTIORAMA INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Castañer Soler Rosa
Liquidador
- Castañer Soler Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889 , F 126, S 8, H A 89783, I/A 3 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-03
Información de CASTAÑER SOLER ROSA
Mostramos los datos de CASTAÑER SOLER ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTAÑER SOLER ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos